YMCA BLACK COUNTRY GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The YMCA's vision is of an inclusive Christian Movement, transforming communities, so that all young people truely belong contribute and thrive. We fulfill this vision through supported housing for homeless young people, family support & childcare services in areas of deprivation, physical activity and healthy living services which promote well being, and community learning activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£8,299,409
Roddion a chymynroddion | £54.15k | |
Weithgareddau elusennol | £8.22m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £19.18k | |
Buddsoddiadau | £7.13k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£8,508,499
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £8.51m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £269,950 o 6 gontract(au) llywodraeth a £1,149,094 o 13 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £8.51m |
Pobl

208 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dudley
- Sandwell
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 26 Ebrill 2001: Cofrestrwyd
- WEST BROMWICH AND DISTRICT YMCA (Enw blaenorol)
- Cartrefi Lloegr
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy OAKLEY | Cadeirydd | 17 November 2020 |
|
|||||||
Clotilda Tigere | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|||||||
Ramesh Kumar MALHAN | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|||||||
Geoffrey Stonyer | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|||||||
Stephanie Paula PATRICK | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|||||||
Jayne Alison SARGEANT | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|||||||
Mark Allan FUSSELL | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|||||||
JONATHAN ROBERT ROWE | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|||||||
MARTIN JAMES SHENTON | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||||
Pauline TOMLINSON | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|||||||
Philip WALKER | Ymddiriedolwr | 19 May 2020 |
|
|||||||
Ann-Marie Walsh | Ymddiriedolwr | 07 August 2018 |
|
|||||||
OLASEINDE BALOGUN | Ymddiriedolwr | 07 August 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.85m | £6.44m | £6.76m | £7.64m | £8.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.66m | £5.82m | £6.84m | £7.58m | £8.51m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £350.27k | £816.12k | £437.12k | £274.12k | £269.95k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £843.41k | £1.11m | £1.02m | £1.16m | £1.15m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £75.21k | £41.27k | £49.34k | £22.33k | £54.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £58.72k | £64.56k | £19.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.77m | £6.21m | £6.64m | £7.56m | £8.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.18k | £2.65k | £406 | £10 | £7.13k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £189.93k | £6.91k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.66m | £5.82m | £6.84m | £7.58m | £8.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £96.64k | £78.22k | £94.45k | £77.28k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £12.63m | £13.91m | £16.25m | £16.71m | £18.05m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £3.90m | £3.17m | £3.86m | £3.41m | £2.88m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£129.50k | -£104.36k | -£79.27k | -£53.39k | -£28.88k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.54m | £3.50m | £6.62m | £6.60m | £7.64m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29/11/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/10/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/03/2010 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 17/01/2012
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF THE SPIRITUAL PHYSICAL SOCIAL AND INTELLECTUAL WELFARE OF THE YOUNG PEOPLE OF WEST BROMWICH AND DISTRICT IN LINE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES A) BY ORGANISED PROGRAMMES WITH GOALS WHICH FURTHER THE DEVELOPMENT OF SPIRIT MIND AND BODY AND B) BY AFFORDING FACILITIES FOR RECREATION SOCIAL NEED LEISURE-TIME ACTIVITY AND FOR MEETING SOCIALLY AND BY PROVIDING PROGRAMMES TO HELP YOUNG PEOPLE TO PREPARE FOR EMPLOYMENT AND FOR THE UNEMPLOYED TO LEARN OR DEVELOP NEW SKILLS AND D) BY PROVIDING (IN PURSUANCE OF THE ABOVE OBJECTS BUT NOT FURTHER OR OTHERWISE) HOSTELS WITHIN THE MEANING OF SECTION 129(1) OF THE HOUSING ACT 1974 OR ANY RE-ENACTMENT OR MODIFICATION THEREOF FOR THE TIME BEING IN FORCE
Maes buddion
WEST BROMWICH AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
YMCA
Tramway Drive
Wolverhampton
WV2 1BJ
- Ffôn:
- 01902371550
- E-bost:
- info@ymcabc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window