Hanes ariannol SCHOOL-HOME SUPPORT SERVICE (UK)
Rhif yr elusen: 1084696
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.09m | £2.70m | £3.66m | £3.26m | £2.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.08m | £2.40m | £2.66m | £3.07m | £3.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £186.41k | £365.69k | £373.45k | £644.73k | £166.17k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.28m | £1.93m | £2.98m | £2.35m | £1.87m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £808.11k | £766.60k | £683.51k | £909.55k | £443.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.39k | £2.93k | £2.13k | £2.10k | £13.68k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £90.23k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.82m | £2.12m | £2.32m | £2.65m | £2.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £262.55k | £284.05k | £342.70k | £421.11k | £473.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.56k | £13.50k | £13.90k | £14.48k | £22.48k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.