Hanes ariannol MORTON COMMUNITY CENTRE

Rhif yr elusen: 1086418
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 30/09/2014
Cyfanswm Incwm Gros £387.69k £371.89k £402.14k £393.77k £183.98k
Cyfanswm gwariant £405.47k £401.36k £401.36k £405.85k £183.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A