LONDON POTTERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the charity are to promote, maintain improve and advance education by encouraging an appreciation of ceramics in all its aspects but in particular by the arrangement of demonstrations, exhibitions, lectures and conferences and by such other means as the council shall determine.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 27 Ebrill 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melinda Marulli de Barletta | Cadeirydd | 14 October 2017 |
|
|
||||
Mary-Clare Goodwin | Ymddiriedolwr | 14 August 2023 |
|
|
||||
Nicola Goldie Scott-Taylor | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Maria Balsama Wilson | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Janet White | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||
Helen Ridgway | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||
Carolyn Tripp | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
SARAH HILL | Ymddiriedolwr | 06 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.77k | £9.73k | £22.48k | £41.71k | £49.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.96k | £6.88k | £21.79k | £27.94k | £40.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 07 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 11TH JUNE 1999 AND AS AMENDED BY MINUTES OF THE MEETING HELD ON 6TH APRIL 2001 AS AMENDED ON 06 OCT 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION BY ENCOURAGING AN APPRECIATION OF CERAMICS IN ALL ITS ASPECTS BUT IN PARTICULAR BY THE ARRANGEMENT OF DEMONSTRATIONS, EXHIBITIONS, LECTURES AND CONFERENCES AND BY SUCH OTHER MEANS AS THE COUNCIL SHALL DETERMINE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
First Floor
85 Great Portland Street
W1W 7LT
- Ffôn:
- 02088764392
- E-bost:
- contact@londonpotters.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window