Ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF DONINGTON-LE-HEATH MANOR HOUSE
Rhif yr elusen: 1084997

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENNIFER HOLLOWAY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Helen Barbara Whittaker | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
Susan Anne Carr | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
Stephen Paul Smith | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Karen Sutton | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Caroline Chapman | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Andy Albon | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Anne Hanford-Dodgson | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|
||||
BARBARA THOMPSON | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|
||||
LYNN OVERTON | Ymddiriedolwr | 13 July 2012 |
|
|
||||
MICHAEL JOHN ARKLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE GWENDOLINE ARKLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.