KING GEORGES FIELD ROTHERHAM
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Rotherham
Llywodraethu
- 24 Hydref 2000: Cofrestrwyd
- 19 Mehefin 2007: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BOD YN ELUSENNOL)
- KING GEORGE V PLAYING FIELD (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £43 | £143 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.73k | £2.82k | £5.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 02 Awst 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 03 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 07 Gorffennaf 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 24 FEBRUARY 1954 AND DEED OF DEDICATION DATED 28 JUNE 1954.
Gwrthrychau elusennol
A RECREATION AND PLAYING FIELD, TO BE PRESERVED IN PERPETUITY AS A MEMORIAL TO KING GEORGE V, UNDER THE PROVISIONS OF THE KING GEORGE'S FIELDS FOUNDATION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window