THE SYCAMORE CENTRE DEVIZES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of free and confidential pregnancy crisis and post abortion help and support to women and family members.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Wiltshire
Llywodraethu
- 09 Chwefror 2001: Cofrestrwyd
- 22 Awst 2024: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.56k | £1.34k | £1.26k | £987 | £1.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.69k | £1.56k | £1.41k | £1.12k | £1.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 JUNE 2000 AS AMENDED 28 SEPTEMBER 2000 AND 10 SEPTEMBER 2007
Gwrthrychau elusennol
A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE SUBJECT OF PREGNANCY AND THE TERMINATION OF PREGNANCY AND INTO THE EFFECTS THEREOF UPON WOMEN WHETHER PHYSICAL, MEDICAL OR PSYCHOLOGICAL. B) THE PRESERVATION AND PROTECTION OF WOMEN'S HEALTH. C) THE PROVISION OF SPECIALIST COUNSELLING AND ASSISTANCE TO WOMEN AND THEIR PARTNERS AND FAMILIES WHO ARE SUFFERING FROM ANY PHYSICAL OR MENTAL ILLNESS, DISTRESS OR POVERTY DURING OR AS A RESULT OF PREGNANCY OR FOLLOWING AN ABORTION, MISCARRIAGE, COT DEATH, STILL BIRTH, LOSS OF A CHILD OR SEXUAL ABUSE
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE DEVIZES AND SURROUNDING AREA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window