Hanes ariannol CRISIS UK
Rhif yr elusen: 1082947
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.54m | £63.42m | £64.63m | £64.83m | £64.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.57m | £54.00m | £58.75m | £66.24m | £67.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £129.37k | £160.76k | £178.10k | £90.00k | £194.03k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.27k | £897.84k | £949.41k | £476.11k | £250.36k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £39.71m | £52.51m | £53.91m | £50.26m | £49.17m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.40m | £3.76m | £5.25m | £4.69m | £5.91m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.98m | £6.95m | £5.33m | £9.50m | £9.24m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £114.00k | £166.00k | £59.00k | £67.00k | £248.00k | |
|
Incwm - Arall | £345.00k | £36.00k | £83.00k | £312.00k | £386.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.85m | £1.62m | £2.04m | £3.44m | £3.14m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £26.44m | £33.26m | £36.12m | £41.31m | £45.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £17.13m | £20.74m | £22.63m | £24.93m | £21.99m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £72.00k | £67.00k | £45.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £3.62m | £1.42m | £279.00k | £107.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.