Hanes ariannol THE WELWYN HATFIELD FOYER CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1086217
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £50.93k £57.80k £59.54k £61.08k £62.75k
Cyfanswm gwariant £51.96k £52.54k £59.81k £61.35k £57.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A