Hanes ariannol WINDERMERE GREEN, DOVETAIL AND CAMELOT COMMUNITY ASSOCIATION (WDC)
Rhif yr elusen: 1084978
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/10/2012 | 30/10/2013 | 30/10/2014 | 30/10/2015 | 30/10/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.90k | £800 | £8.14k | £2.00k | £2.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £300 | £300 | £4.86k | £0 | £1.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.