THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF ST JOHN CHRYSOSTOM IN CHELTENHAM AND ENVIRONS

Rhif yr elusen: 1083808
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To promote the Greek Orthodox faith and the Greek Orthodox charitable institutions in Cheltenham and to support the Greek Orthodox School

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £36,684
Cyfanswm gwariant: £40,544

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerloyw
  • Swydd Gaerwrangon
  • Swydd Henffordd
  • Swydd Warwig
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Tachwedd 2000: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • ST JOHN CHRYSOSTOM GREEK ORTHODOX CHURCH (Enw gwaith)
  • THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF ST JOHN CHRYSOSTOM (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Constantinos Hajiloizis Ymddiriedolwr 14 December 2020
Dim ar gofnod
Dr Michael Apostolakis Ymddiriedolwr 14 December 2020
Dim ar gofnod
Archbishop Nikitas Lioulias Ymddiriedolwr 12 June 2019
THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF COVENTRY
Derbyniwyd: Ar amser
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF ST CONSTANTINE AND ST HELEN
Derbyniwyd: Ar amser
THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF HOLY ANARGYRI TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ST JOHN THE BAPTIST GREEK ORTHODOX TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF ST KATHERINE
Derbyniwyd: Ar amser
ST NICHOLAS GREEK ORTHODOX EDUCATIONAL CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF BRISTOL
Derbyniwyd: Ar amser
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF WESTON-SUPER-MARE
Derbyniwyd: Ar amser
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF BIRMINGHAM
Derbyniwyd: 90 diwrnod yn hwyr
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF ST GEORGE THE MARTYR
Derbyniwyd: Ar amser
Sts. Barbara, Phanourius and Paul the Apostle Greek Orthodox Church
Derbyniwyd: Ar amser
SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX COMMUNITY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF THYATEIRA AND GREAT BRITAIN
Derbyniwyd: Ar amser
ECCLESIASTICAL AND THEOLOGICAL SEMINARY OF THE ARCHDIOCESE OF THYATEIRA AND GREAT BRITAIN
Derbyniwyd: Ar amser
THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY THE TWELVE APOSTLES HERTFORDSHIRE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY - THE TWELVE APOSTLES (HERTFORDSHIRE)
Derbyniwyd: Ar amser
ST BARNABAS GREEK ORTHODOX COMMUNITY FUND
Derbyniwyd: Ar amser
GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF MILTON KEYNES AND SURROUNDING DISTRICT
Derbyniwyd: Ar amser
Anastasios Michael Zodiates Ymddiriedolwr 10 September 2014
Dim ar gofnod
Haris Christodoulou Mr Ymddiriedolwr 10 September 2014
Dim ar gofnod
ANDREAS MICHAEL Mr Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
KONSTANTINOS NEOKLEOUS Mr Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MR LAKIS CHRISTOU Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
SAVVAKIS PAPAGEORGIS Mr Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CHARALAMBOS CHARIS Mr Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £36.00k £37.79k £43.87k £41.90k £36.68k
Cyfanswm gwariant £46.06k £26.82k £34.67k £64.60k £40.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 27 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 27 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 30 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 30 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 30 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 30 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 16 Chwefror 2022 16 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 16 Chwefror 2022 16 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 31 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 31 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Church View
Coronation Road
Stroud
GL5 3SL
Ffôn:
07765454524
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael