Hanes ariannol GURU GOBIND SINGH NRI TRUST

Rhif yr elusen: 1083406
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 827 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £15.54k £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £15.50k £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A