GURU GOBIND SINGH NRI TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Built a complex within the premises of the Shrines to provide better facilities for the pilgrims living outside India especially the younger generation who are reluctant to visit the historical gurudwaras due to lack of living facilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Tachwedd 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALDEV JIT SINGH SAINI | Ymddiriedolwr | 26 August 2011 |
|
|
||||
NARESH KAUR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HARBHAJAN SINGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr GURBAKHASH SINGH SANGHERA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.54k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.50k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 96 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 96 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 462 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 462 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 827 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 827 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ebrill 2022 | 85 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ebrill 2022 | 450 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 21 SEPTEMBER 2000.
Gwrthrychau elusennol
(1) TO FURTHER THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE SIKH FAITH; (2) TO ESTABLISH AND MAINTAIN ANY RELIGIOUS PREMISES OR SHRINE COMMEMORATING THE LIFE AND WORK OF GURU GOBIND SINGH; (3) TO ADVANCE RELIGIOUS EDUCATION ACCORDANCE WITH DOCTRINES AND PRINCIPLES OF THE SIKH FAITH AND IN PARTICULAR AS DISPLAYED BY THE SAID GURU GOBIND SINGH BY MEANS OF SCHOOLING, CLASSES, PILGRIMAGES AND TEXT; (4) TO PROVIDE RELIEF AND BENEFIT TO THE POOR AND NEEDY PERSONS OF THE FAITH. (5) TO RENDER THE SERVICES OF THE MAINTENANCE AND UPLIFTMENT OF VARIOUS RELIGIOUS PLACES AND CONSTRUCTION OF BUILDINGS FOR THE BENEFIT OF PILGRIMS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
165 COMPTON ROAD
WOLVERHAMPTON
WV3 9JN
- Ffôn:
- 01902773164
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window