Hanes ariannol BENWELL YOUNG PEOPLE'S DEVELOPMENT GROUP
Rhif yr elusen: 1086704
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/05/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £232.27k | £175.86k | £179.98k | £170.71k | £123.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £200.83k | £192.23k | £207.18k | £172.33k | £174.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.