THE LOUISE DA-COCODIA EDUCATION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO PROMOTE INCLUSION BY INCREASING THE OPPORTUNITIES FOR PEOPLE FROM DISADVANTAGED BACKGROUNDS, WITH PARTICULAR REFERENCE TO AFRICAN CARIBBEANS BY PROVIDING STRUCTURED PROJECTS WHICH WILL HAVE DIRECT IMPACT ON THE EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS OF YOUNG PEOPLE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 05 Mawrth 2001: Cofrestrwyd
- CARIOCCA EDUCATION TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valrie Yvonne Uyonia Tait Saunders | Cadeirydd | 15 January 2020 |
|
|
||||
Simms Kyei | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Cesaire Stephens | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Paul Williams | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
VERONICA HENRY | Ymddiriedolwr | 28 February 2012 |
|
|
||||
LORNA ROBERTS | Ymddiriedolwr | 28 February 2012 |
|
|
||||
DIANE WATT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR TOM NELSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.86k | £34.13k | £18.04k | £8.90k | £1.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.79k | £20.09k | £26.61k | £8.70k | £9.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Tachwedd 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Tachwedd 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Tachwedd 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 28TH NOVEMBER 2000 AS AMENDED 7 APRIL 2008.
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEED OF PEOPLE OF AFRICAN CARIBBEAN ANCESTRY IN GREATER MANCHESTER, BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING OF SAID PERSONS.
Maes buddion
GREATER MANCHESTER
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 20, 70 Alexandra Road
Manchester
M16 7WD
- Ffôn:
- 07733125523
- E-bost:
- ldet.info@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window