Hanes ariannol THE AHOY CENTRE
Rhif yr elusen: 1084122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £968.13k | £609.67k | £601.70k | £543.03k | £610.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £938.76k | £606.23k | £595.33k | £766.15k | £632.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £76.39k | £188.48k | £185.43k | £49.42k | £6.25k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £914.52k | £574.96k | £573.18k | £492.92k | £518.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £20.11k | £18.81k | £11.61k | £30.48k | £41.97k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £30.83k | £14.06k | £11.07k | £18.34k | £32.85k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.66k | £1.84k | £641 | £1.10k | £1.97k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £5.20k | £200 | £15.19k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £760.09k | £545.24k | £516.72k | £675.24k | £545.25k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £178.67k | £60.98k | £78.60k | £90.91k | £86.89k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £5.66k | £5.04k | £3.48k | £3.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.