Dogfen lywodraethu THE AHOY CENTRE
Rhif yr elusen: 1084122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 2 AUGUST 2000, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 11 DECEMBER 2000 AND 6TH SEPTEMBER 2007. as amended on 03 Sep 2020 as amended on 06 Aug 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF BOATING AND SAILING FACILITIES FOR THE GENERAL PUBLIC ON THE DEPTFORD WATERFRONT FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SOUTH LONDON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.