Hanes ariannol LIBERTY CHRISTIAN FAMILY CENTRE TRUST

Rhif yr elusen: 1090802
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £119.56k £144.00k £138.82k £186.66k £175.39k
Cyfanswm gwariant £105.06k £73.98k £106.88k £126.86k £167.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £6.00k £12.50k N/A N/A N/A