Hanes ariannol MARSTON MONTGOMERY CORONATION HALL

Rhif yr elusen: 1085703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £8.86k £13.84k £46.35k £24.90k £13.47k
Cyfanswm gwariant £6.14k £9.94k £2.94k £48.65k £17.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £33.77k N/A £2.00k