EVERYMAN THEATRE CARDIFF LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity's objects are to advance the public knowledge and appreciation of literature and drama by means of public performances.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Caerdydd
Llywodraethu
- 20 Medi 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toby Harris | Cadeirydd | 20 September 2023 |
|
|
||||
Kelsey Penfold | Ymddiriedolwr | 03 March 2025 |
|
|
||||
Cressida Abigail McDougall Ford | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Amy Brooks | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
Sarah Day | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Barry Francis SLACK | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Katherine Stanbury | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
SUSAN OSMOLSKA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £232.01k | £13.25k | £82.89k | £229.43k | £255.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £240.14k | £41.19k | £42.84k | £246.27k | £282.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £32.83k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 05 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 05 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 08 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 08 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 06 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 06 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 04 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 30 Hydref 2020 | 60 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 30 Hydref 2020 | 60 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26/05/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/05/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/10/2015
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE PUBLIC KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF LITERATURE AND DRAMA BY MEANS OF PUBLIC PERFORMANCES.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE CARDIFF.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHAPTER ARTS CENTRE
MARKET ROAD
CARDIFF
CF5 1QE
- Ffôn:
- 029 20311050
- E-bost:
- enquiries@everymantheatre.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window