THE PARR BAND (RICHARDSON LTD) ST HELENS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Undertakes engagements (concerts, fetes, church processions of witness, civic and civilian marches, Christmas festival activities) to raise monies for the Band expenses and assist other charities with their fundraising. Teaches both adult and young people to play brass instruments as members of the Training Band and encourages entry into the Associated Board music examinations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- St Helens
Llywodraethu
- 02 Gorffennaf 2002: Cofrestrwyd
- THE PARR BAND (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN PARKINSON | Ymddiriedolwr | 29 November 2012 |
|
|
||||
MARTIN PARKINSON | Ymddiriedolwr | 05 August 2012 |
|
|
||||
SUSAN PYE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARGARET KIMBERLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.42k | £1.64k | £2.65k | £4.07k | £3.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.93k | £2.39k | £4.43k | £4.34k | £3.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 30 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 29 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 10 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 5 JUNE 2002
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN BRASS BAND MUSIC AND PLAYING OF BRASS BAND INSTRUMENTS BY MEANS OF PARTICIPATION IN CONCERTS, CONTESTS AND OTHER FORMS OF MUSICAL PRESENTATION BOTH FOR FULL AND PARTIAL ENSEMBLE OF THE BAND. B) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THOSE PERSONS WISHING TO LEARN TO PLAY A BRASS INSTRUMENT BY THE PROVISION OF FACILITIES AND OPPORTUNITIES TO ENCOURAGE AND DEVELOP THE MUSICAL SKILLS OF INDIVIDUALS AS SOLOISTS AND AS INTEGRATED PLAYERS OF THE BAND C) TO SUPPORT IN THE ABSOLUTE DISCRETION OF THE COMMITTEE OTHER CHARITABLE EVENTS/ORGANISATIONS
Maes buddion
MERSEYSIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
21 Seddon Close
Eccleston
ST. HELENS
WA10 5AG
- Ffôn:
- 01744731002
- E-bost:
- SIGFLO19@GMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window