BREAKTHROUGH - SHEFFIELD MULTI-ETHNIC DRUG SERVICE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Breakthrough is a drugs outreach service delivering advice, information and support to BME communities. We offer consultancy and training on cultural awareness and cultural competency to professionals. We work with offenders in prison and the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Sheffield
- Doncaster
Llywodraethu
- 06 Medi 2002: Cofrestrwyd
- 25 Ionawr 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- SHEFFIELD BLACK DRUGS SERVICE (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £179.39k | £216.74k | £245.61k | £210.70k | £218.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £217.90k | £208.96k | £249.69k | £233.64k | £231.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 19 Hydref 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 19 Hydref 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 18 Rhagfyr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 04 Rhagfyr 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 23 Chwefror 2009 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 02 Mehefin 2009 | 122 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 27 Chwefror 2008 | 27 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 27 Chwefror 2008 | 27 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 10 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 10 Tachwedd 2006 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 21 DECEMBER 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 9 AUGUST 2002.
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE, BY THE PROVISION OF COUNSELLING, INFORMATION, ADVICE; (1) SUFFERERS OR POTENTIAL SUFFERERS FROM DEPENDENCY UPON, ADDICTION TO OR MISUSE OF DRUGS (WITH A VIEW TO PREVENTION AND EDUCATION) AND IN PARTICULAR (BUT NOT LIMITED TO) THOSE SUFFERERS OR POTENTIAL SUFFERERS FROM THE AFRICAN, AFRICAN-CARIBBEAN, SOMALI, YEMENI, PAKISTANI AND BANGLADESHI COMMUNITIES IN THE CITY OF SHEFFIELD AND ENVIRONS ('THE AREA OF BENEFIT') AND; (2) THE FAMILIES, PARTNERS AND FRIENDS OF SUCH SUFFERERS OR POTENTIAL SUFFERERS FROM THE EFFECTS OF DEPENDENCY UPON, ADDICTION TO OR MISUSE OF DRUGS.
Maes buddion
CITY OF SHEFFIELD AND ENVIRONS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window