COMMUNITY FOSTER CARE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing foster care for children who cannot live with their birth families. This entails supporting, supervising, managing and training foster carers to care for children effectively and providing a strong support team who can ensure that children's life chances and choices are enhanced.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£2,369,738
Roddion a chymynroddion | £1.00k | |
Weithgareddau elusennol | £2.32m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £1.10k | |
Arall | £43.57k |
Cyfanswm gwariant:
£2,429,457
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £2.43m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,367,639 o 5 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £2.43m |
Pobl

32 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 15 Chwefror 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1150166 COMMUNITY FAMILY CARE
- 15 Rhagfyr 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Ann Dwight | Cadeirydd | 30 July 2015 |
|
|
||||
Jane Comerford | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Mary Cox | Ymddiriedolwr | 04 March 2021 |
|
|
||||
stephanie Malone | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Charles Wade | Ymddiriedolwr | 27 November 2014 |
|
|
||||
Mariana Straton | Ymddiriedolwr | 28 September 2011 |
|
|
||||
JOANNA MARGARET JANSEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.47m | £2.46m | £2.36m | £2.34m | £2.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.32m | £2.27m | £2.34m | £2.39m | £2.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.40m | £2.45m | £2.34m | £2.33m | £2.37m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £70 | £116 | £36 | £1.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.47m | £2.45m | £2.34m | £2.33m | £2.32m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.30k | £12 | £205 | £393 | £1.10k | |
|
Incwm - Arall | £4.00k | £7.94k | £17.90k | £13.99k | £43.57k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.32m | £2.27m | £2.34m | £2.39m | £2.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £6.39k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £35.33k | £20.88k | £14.29k | £18.86k | £12.34k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £5.00k | £5.00k | £5.00k | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £624.75k | £839.85k | £851.13k | £793.83k | £708.01k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £138.18k | £156.48k | £145.25k | £139.35k | £160.29k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Chwefror 2023 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Chwefror 2023 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Gorffennaf 2022 | 165 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Gorffennaf 2022 | 165 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24/02/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/12/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/09/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 20/06/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 26 JAN 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27 APR 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE COMPANY ARE: I) TO OPERATE A FOSTER CARE AGENCY IN THE UK REGARDING TRAINING AND APPROVING FOSTER CARERS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY FROM SOCIAL AND ECONOMICALLY DEPRIVED AREAS. II) TO PROVIDE RELIEF TO CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN NEED AND IN PARTICULAR THOSE IN THE CARE OF, OR ACCOMMODATED BY, A LOCAL AUTHORITY BY: 1. PROVIDING THEM WITH, OR OTHERWISE ASSISTING IN THE PROVISION OF, A PLACEMENT OR PLACEMENTS IN SUITABLE ACCOMMODATION AND PROVIDING THEM WITH, OR ASSISTING IN THE PROVISION OF, FOSTER CARERS WITH THE AIM OF PROVIDING THEM WITH A STABLE FAMILY LIFE: 2. PROVIDING FOR THEIR EDUCATION AND ESTABLISHMENT IN LIFE. III) THE RELIEF OF POVERTY AND IN PARTICULAR THE ASSISTANCE OF ADULTS WHO HAVE AS CHILDREN BEEN IN LOCAL AUTHORITY CARE.
Maes buddion
THE UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit A 76 Kingsholm Road
GLOUCESTER
GL1 3BD
- Ffôn:
- 01452849301
- E-bost:
- info@communityfostercare.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window