Hanes ariannol HELMAR CARE AND COMMUNITY SERVICES LIMITED
Rhif yr elusen: 1085423
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £645.36k | £503.12k | £464.88k | £721.54k | £725.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £613.00k | £539.54k | £499.10k | £692.74k | £722.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £634.86k | N/A | £11.50k | N/A | £675.76k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.50k | £10.50k | N/A | £63.21k | £49.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £492.62k | N/A | £658.33k | £725.46k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £63.21k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £0 | £539.54k | N/A | £692.74k | £722.07k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £613.00k | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.