Ymddiriedolwyr WOOD NORTON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1082585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Teresa Julia Morley Cadeirydd 10 May 2021
Dim ar gofnod
Susan Ross Ymddiriedolwr 02 May 2023
Dim ar gofnod
Susan Frances Avery Ymddiriedolwr 02 August 2022
Dim ar gofnod
Sophie Louise Peace Ymddiriedolwr 08 March 2022
Dim ar gofnod
Emma Crowe Ymddiriedolwr 14 May 2019
Dim ar gofnod
JANE LIDSTONE-SCOTT Ymddiriedolwr 11 September 2018
Dim ar gofnod