NEIGHBOURCARE ST JOHN'S WOOD AND MAIDA VALE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our main activity is one to one befriending of isolated older people. We also do outings in our minibus which is our main expense. We hold several birthday parties a year and participate in a Christmas day lunch, all for isolated people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Westminster
Llywodraethu
- 17 Gorffennaf 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Bradley | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
JANE SHEILA DAVIS | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
JUDITH SALINSON | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|||||
GERARDO URDANETA | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
KATRINA SARAH NASH | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
MARTIN FUREY | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Bernadette Denise Ratigan | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
Giovanna Popeck | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
ELIZABETH HELEN TRAVIS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
XAVIER LECACHEUR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID ALLEN HOGARTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.42k | £10.83k | £31.77k | £7.57k | £128.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.95k | £7.33k | £13.46k | £12.28k | £7.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Chwefror 2024 | 27 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Mawrth 2021 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27TH MARCH 2000, AS AMENDED 25TH JUNE 2001
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE ST. JOHN'S WOOD AND MAIDA VALE AREA AND ITS SURROUNDS AND IN PARTICULAR THE RELIEF OF LONELINESS, POVERTY, DISTRESS AND ISOLATION, AND THE PROVISION OF OPPORTUNITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS WITHIN THE AREA OF BENEFIT..
Maes buddion
ST. JOHN'S WOOD AND MAIDA VALE AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NEIGHBOURCARE
25 ST EDMUND'S TERRACE
LONDON
NW8 7PY
- Ffôn:
- 07941 425116
- E-bost:
- info@neighbourcaresjwmv.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window