ymddiriedolwyr TONGHAM COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1082667
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (116 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Barber-Kebby | Cadeirydd | 13 June 2021 |
|
|
||||
Margaret Barclay Murray | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|||||
Tony Boxall | Ymddiriedolwr | 18 June 2021 |
|
|
||||
Richard Johnson | Ymddiriedolwr | 18 June 2021 |
|
|
||||
Clive William Pritchard | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|
||||
Leslie Paul Oakley | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|
||||
TERENCE WILLIAM BERRYMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.