THE SITE FOR CONTEMPORARY PSYCHOANALYSIS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The site offers a psychoanalytic training at postgraduate level to anyone who fulfils our training criteria. The site provides a psychotherapy clinic to the general public. It organises public talks, conferences and seminars on issues around and within psychoanalysis, some of which are published in the site journal, Sitegeist.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
14 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 15 Ionawr 2001: Cofrestrwyd
- THE SITE FOR CONTEMPORARY PSYCHOANALYSIS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eva de Marchi | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Shireen Noor | Ymddiriedolwr | 02 April 2022 |
|
|
||||
Nicholas Robin Blackburn | Ymddiriedolwr | 03 July 2021 |
|
|
||||
Joanna Gardner | Ymddiriedolwr | 03 July 2021 |
|
|
||||
Luisa Pretolani | Ymddiriedolwr | 03 July 2021 |
|
|
||||
Dr Peter Nevins | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.23k | £77.25k | £76.38k | £74.87k | £103.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £47.68k | £34.78k | £47.85k | £66.91k | £83.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 13 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 13 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20TH APRIL 2000 as amended on 27 Jan 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, THROUGH PSYCHOTHERAPY OFFERED BY ITS MEMBERS, THE RELIEF OF PSYCHOLOGICAL DISTURBANCE OR DISORDER IN MEMBERS OF THE PUBLIC BY PROVIDING FOR: (1) EDUCATION AND TRAINING IN, AND THE UNDERTAKING OF RESEARCH CONNECTED WITH PSYCHOANALYSIS AND PSYCHOANALYTIC PSYCHOTHERAPY FOR TRAINEES, STUDENTS, MEMBERS AND OTHER PRACTITIONERS OF PSYCHOTHERAPY, AND (11) SUCH OTHER ACTIVITIES AS MAY FROM TIME TO TIME BE CONSISTENT WITH THE PROVISIONS OF PARAGRAPH 3 (A) (1) HEREOF INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE ORGANISATION AND RUNNING OF ANY INSTITUTION THAT MAY BE DEEMED NECESSARY TO CARRY OUT THE OBJECTIVES HEREIN SET OUT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Suite GO4
1 Quality Court
Chancery Lane
London
WC2A 1HR
- Ffôn:
- 02085880029
- E-bost:
- siteenquiries2015@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window