ymddiriedolwyr THE WINCHESTER LIDO SPORTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1085447
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Burgess | Cadeirydd | 27 November 2020 |
|
|
||||
Ewan Craig | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Mark Andrew Wheadon | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|||||
Joan Jarrett | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|||||
Rosemary Anne MacMahon Burns | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|||||
Alan Wall | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|||||
Callum Wright | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|||||
Gary Peter Sorensen | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|||||
Nigel Smith | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Winchester Lido Sports Association Trustee Limited | Ymddiriedolwr | 30 May 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.