Property Research Trust Limited

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Undertake such exclusively charitable objects or purposes in the United Kingdom or any other part of the world as Trustees in their absolute discretion think fit including but not limited to the advancement of education in any subjects which concern the built and natural environments or the theory of and practice of surveying in any of its aspects, in such ways as the Trustees think fit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- India
- Nigeria
- Seland Newydd
- Yr Almaen
Llywodraethu
- 22 Hydref 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 313744 THE R I C S EDUCATION TRUST
- 15 Mawrth 2001: Cofrestrwyd
- RICS FOUNDATION (Enw blaenorol)
- RICS RESEARCH TRUST (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Robert Louis Harris | Cadeirydd | 15 July 2021 |
|
|
||||
Neil Blake | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||
Timothy Edward Bellman | Ymddiriedolwr | 11 November 2024 |
|
|
||||
James Dennis Child | Ymddiriedolwr | 10 March 2024 |
|
|
||||
Peter Papadakos | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Whitney Bevan | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Chyi Lin Lee | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Samantha Organ | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Prof Sara Wilkinson | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £77.71k | £178 | £178 | £31 | £676 | |
|
Cyfanswm gwariant | £117.50k | £13.66k | £13.66k | £7.45k | £8.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Mawrth 2024 | 130 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26/07/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/12/2000 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 12/09/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 17/09/2012 as amended on 19 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO UNDERTAKE SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE OBJECTS OR PURPOSES IN THE UNITED KINGDOM OR ANY OTHER PART OF THE WORLD AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN ANY SUBJECTS WHICH CONCERN THE BUILT AND NATURAL ENVIRONMENTS OR THE THEORY OF AND PRACTICE OF SURVEYING IN ANY OF ITS ASPECTS, IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT INCLUDING BY: 1. PROVIDING GRANTS, SCHOLARSHIPS, AWARDS, PRIZES OR OTHERWISE TO THOSE UNDERTAKING STUDY AND RESEARCH INTO MATTERS RELATING TO THE THEORY AND PRACTICE OF SURVEYING AND THE BUILT AND NATURAL ENVIRONMENTS; AND 2. RAISING AWARENESS, PROMOTING RESEARCH AND DISSEMINATING RESULTS OF SUCH RESEARCH, WITH A VIEW TO PRESERVING, CONSERVING AND IMPROVING THE BUILT AND NATURAL ENVIRONMENTS FOR THE BENEFIT OF ALL.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
167-169 Great Portland street
5th Floor
London
W1W 5PF
- Ffôn:
- 01737 242776
- E-bost:
- info@propertyresearchtrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window