ymddiriedolwyr OTLEY E TOWNSWOMEN'S GUILD
Rhif yr elusen: 1082525
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pamela Garnett | Cadeirydd |
|
|
|||||
Barbara Scholes | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
Betty Hutchinson | Ymddiriedolwr | 05 March 2020 |
|
|
||||
Enid Taylor | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Heather Leatherland | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||
Margaret Christine Carr | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
||||
Margaret Lockwood | Ymddiriedolwr | 26 September 2011 |
|
|
||||
MRS DOT COLLINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Joan Mary Alred | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Wendy Lynne Hargrave | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.