CITIZENS ADVICE IN NORTH & WEST KENT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advice, information and support to members of our local communities on a range of issues, including debt, benefits, employment, housing and relationships. Also exercise a responsible and confidential influence on social policies locally and nationally.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£2,070,300
Roddion a chymynroddion | £1.01m | |
Weithgareddau elusennol | £1.02m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £17.14k | |
Buddsoddiadau | £31.33k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,042,142
Codi arian | £32.01k | |
Weithgareddau elusennol | £2.01m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,102,513 o 19 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £32.01k | |
Gwariant elusennol | £2.01m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £28.16k |
Pobl

67 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
88 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
Llywodraethu
- 12 Rhagfyr 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1117352 TONBRIDGE & MALLING CITIZENS ADVICE BUREAU
- 12 Rhagfyr 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1110484 SEVENOAKS AND SWANLEY CITIZENS ADVICE BUREAU LTD
- 24 Hydref 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1120649 DARTFORD CITIZENS ADVICE BUREAU
- 27 Mawrth 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1140926 KENT AND MEDWAY CITIZENS ADVICE
- 23 Hydref 2000: Cofrestrwyd
- GRAVESHAM CITIZENS ADVICE BUREAU (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Anne Janice Bryant | Cadeirydd | 24 July 2017 |
|
|
||||
Richard John Hubble | Ymddiriedolwr | 08 October 2024 |
|
|||||
Keith Patrick Bonin | Ymddiriedolwr | 08 October 2024 |
|
|
||||
Andrew John Cumming | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Thomas James Bourne | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
George Johnston Gordon | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||
Elaine Margaret Abbs | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||
Evelyn Cook | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
MARTIN WILLIAM MILES | Ymddiriedolwr | 24 July 2017 |
|
|||||
Christine Ann Grosskopf | Ymddiriedolwr | 06 December 2016 |
|
|
||||
Robin Mark Eccles Thompson | Ymddiriedolwr | 06 December 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £986.45k | £1.16m | £1.41m | £2.02m | £2.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.03m | £1.15m | £1.50m | £1.80m | £2.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £103.96k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £401.94k | £435.44k | £712.62k | £923.21k | £1.10m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.08k | £277.13k | £372.31k | £887.43k | £1.01m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £28.45k | £15.28k | £18.32k | £13.45k | £17.14k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £947.79k | £865.83k | £1.02m | £862.29k | £1.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.12k | £449 | £171 | £7.21k | £31.33k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £248.65k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.01m | £1.09m | £1.48m | £1.73m | £2.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £22.17k | £58.36k | £20.68k | £66.68k | £32.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.85k | £17.14k | £15.79k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £28.20k | £20.02k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £91.12k | £53.68k | £16.25k | £20.17k | £31.74k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £563.28k | £645.29k | £642.26k | £964.56k | £1.12m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £26.07k | £57.63k | £109.21k | £212.58k | £348.69k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 04 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30/03/2000 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 23/06/2015 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 02 MAY 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 05 MAY 2023
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (‘OBJECTS’) ARE SPECIFICALLY: TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS IN PARTICULAR, BUT WITHOUT LIMITATION, FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE BOROUGHS OR DISTRICTS WITHIN DARTFORD, GRAVESHAM, SEVENOAKS, TONBRIDGE & MAILING AND TUNBRIDGE WELLS IN THE COUNTY OF KENT AND SURROUNDING AREAS.
Maes buddion
AREA OF GRAVESHAM BOROUGH COUNCIL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Tonbridge Castle
Castle Street
Tonbridge
TN9 1BG
- Ffôn:
- 03300533684
- E-bost:
- advice@nwkent.cab.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window