SYRACUSE UNIVERSITY (USA) LONDON PROGRAM

Rhif yr elusen: 1088366
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of courses to students

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Llundain Fwyaf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Gorffennaf 2005: Cofrestrwyd
  • 23 Rhagfyr 2019: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • S.U. LONDON PROGRAM (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Elisa Macedo Dekaney Ymddiriedolwr 27 January 2025
Dim ar gofnod
Steven Jay Bennett Ymddiriedolwr 17 December 2020
Dim ar gofnod
ERIKA ADRIENNE WILKENS Ymddiriedolwr 04 December 2018
Dim ar gofnod
SUSAN DEAN HARDING Ymddiriedolwr 20 March 2015
Dim ar gofnod
DAVID JULIAN BUCHLER Ymddiriedolwr
ROSEDEAN LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
UK FRIENDS OF THE PERES INSTITUTE FOR PEACE
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD ALEXANDER CASSELL Ymddiriedolwr
ST PAUL'S SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.17m £2.76m £5.38m £7.03m £7.54m
Cyfanswm gwariant £5.87m £2.89m £5.46m £6.73m £7.76m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £75.51k £488.46k £27.86k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £6.14m £2.22m £5.33m £6.95m £7.49m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £35.83k £20.04k £52.16k £76.29k £50.36k
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £60 £12 £12 £315 £895
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.87m £2.89m £5.46m £6.73m £7.76m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £73.54k £52.25k £50.18k £106.11k £106.11k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Asedau hunan ddefnydd £405.30k £324.24k £243.18k £162.12k £81.06k
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £682.02k £879.57k £652.13k £977.30k £842.55k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £143.71k £392.27k £166.60k £113.47k £116.69k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 28 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 28 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 26 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 26 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 20 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 20 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 18 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 18 Chwefror 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 16 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 16 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 4 MAY 2005 " AS AFFECTED BY A UNITING DIRECTION (MADE UNDER S.96 OF THE CHARITIES ACT 1993) DATED 21 JUNE 2005."
Gwrthrychau elusennol
1 FOR SUCH PERIOD AS THE CHARITY BE A PROVIDER OF APPROVED COURSES, THE TRUST FUND AND THE INCOME OF THE SAME SHALL BE HELD UPON TRUST TO ADVANCE THE EDUCATION OF ELIGIBLE STUDENTS. 2. SUBJECT TO THE FOREGOING TRUSTS, THE TRUST FUND AND THE INCOME OF THE SAME SHALL BE HELD UPON TRUST FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AS CARRIED ON OR ADVANCED BY THE UNIVERSITY FROM TIME TO TIME, INSOFAR AS SUCH OBJECT IS CHARITABLE UNDER THE LAW OF ENGLAND AND WALES. 3 FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT NO PART OF THE TRUST FUND OR THE INCOME OF THE SAME SHALL IN ANY CIRCUMSTANCES WHATSOEVER BE PAID OR APPLIED OTHERWISE THAN FOR PURPOSES THAT ARE CHARITABLE UNDER THE LAW OF ENGLAND AND WALES.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE CENTRAL LONDON.
Hanes cofrestru
  • 28 Gorffennaf 2005 : Cofrestrwyd
  • 23 Rhagfyr 2019 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Withers LLP
Third Floor
20 Old Bailey
LONDON
EC4M 7AN
Ffôn:
02075976173
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael