WOKING HOSPICE

Rhif yr elusen: 1082798
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The provision of palliative and other appropriate care to persons suffering from a terminal and/or chronic illness within a hospice(s) or within the community with the object of improving the conditions of life for such persons. To relieve the emotional and mental needs of the patients, families, carers, staff and volunteers who assist in the care of patients.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Ebrill 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1062453 THE BUSENHART - MORGAN - EVANS FOUNDATION
  • 12 Medi 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 258748 THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE WALTON-ON-THAMES HOSP...
  • 09 Hydref 2000: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • W (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Y Comisiwn Ansawdd Gofal
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Paula van Beurden Ymddiriedolwr 11 February 2025
SAM BEARE HOSPICE
Derbyniwyd: Ar amser
Ketan Amin Ymddiriedolwr 11 February 2025
SAM BEARE HOSPICE
Derbyniwyd: Ar amser
Simon Moore Ymddiriedolwr 29 January 2025
THE BISLEY AND WEST END FOODBANK
Derbyniwyd: 24 diwrnod yn hwyr
SAM BEARE HOSPICE
Derbyniwyd: Ar amser
NUWEED RAZAQ Ymddiriedolwr 29 January 2025
SAM BEARE HOSPICE
Derbyniwyd: Ar amser
TIMOTHY ANDREW STOKES Ymddiriedolwr 01 March 2017
SAM BEARE HOSPICE
Derbyniwyd: Ar amser
Roy Anthony Jarvis Ymddiriedolwr 01 March 2017
SAM BEARE HOSPICE
Derbyniwyd: Ar amser
Jon Richard Jagger Ymddiriedolwr 01 March 2017
SAM BEARE HOSPICE
Derbyniwyd: Ar amser
Richard Michael Roberts Ymddiriedolwr 01 March 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.04m £10.18m £9.89m £8.16m £8.96m
Cyfanswm gwariant £8.51m £8.44m £8.80m £9.27m £10.36m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £2.13m £3.62m £4.32m £1.66m £2.67m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.30m £36.50k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.63m £4.48m £1.49m £2.17m £1.83m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £3.45m £1.52m £3.48m £3.66m £3.77m
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.79m £3.98m £4.84m £2.30m £3.27m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £177.00k £209.06k £73.50k £38.26k £100.47k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £533.00k £627.73k £299.13k £459.95k £605.08k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.87m £6.14m £6.29m £6.27m £7.00m
Gwariant - Ar godi arian £2.64m £2.30m £2.51m £3.00m £3.36m
Gwariant - Llywodraethu £29.00k £44.29k £73.01k £65.88k £74.40k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £42.00k £20.19k £6.33k £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £9.73m £9.46m £9.14m £9.00m £8.94m
Buddsoddiadau tymor hir £3.25m £3.25m £0 £745.30k £823.62k
Cyfanswm asedau £3.22m £5.99m £7.84m £5.87m £4.54m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £10.39m £11.15m £1.68m £1.44m £1.45m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 07 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 07 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 18 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 18 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 11 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 11 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 22 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 22 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 31 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 31 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Woking Hospice
The Goldsworth Park Centre
WOKING
GU21 3LG
Ffôn:
01483881750