Hanes ariannol BURY CHORAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 1083083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 12/06/2020 12/06/2021 12/06/2022 12/06/2023 12/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.25k £3.65k £12.50k £11.59k £16.99k
Cyfanswm gwariant £15.40k £5.61k £16.81k £15.07k £16.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £250 N/A N/A