Hanes ariannol AGE CONCERN DUDLEY

Rhif yr elusen: 1084182
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 30/06/2020
Cyfanswm Incwm Gros £1.04m £968.21k £682.24k £803.40k £893.30k
Cyfanswm gwariant £1.08m £1.05m £762.63k £861.48k £1.28m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A £287.64k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £333.17k £490.23k £212.69k £203.29k £112.62k
Incwm o roddion a chymynroddion £5.77k £4.25k £9.03k £19.46k £22.01k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £80.85k £0 £17.74k £1.21k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £951.14k £663.71k £374.49k £402.78k £519.36k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £4.37k £4.28k £3.53k £685 £82
Incwm - Arall £0 £295.96k £277.45k £379.27k £351.85k
Incwm - Cymynroddion £1.88k £0 £4.58k £0 £10.31k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.08m £1.05m £762.63k £861.48k £1.28m
Gwariant - Ar godi arian £204 £495 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £3.94k £6.63k £4.00k £5.29k £5.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0