Hanes ariannol SURVIVORS (HULL & EAST RIDING)

Rhif yr elusen: 1083535
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £97.10k £72.03k £112.73k £101.02k £70.73k
Cyfanswm gwariant £94.70k £89.85k £95.51k £100.12k £113.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £78.78k £67.97k £63.00k