ONE HEART MINISTRIES

Rhif yr elusen: 1084506
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The main activity is to support the pastors of neglected churches (primarily in the countries of Eastern Europe) by teaching, ministry and fianancial support and thus to see a growth in maturity and effectiveness. The teaching is provided online in addition to visiting the churches to hold seminars. We also aim to partner with churches in humanitarian projects.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2022

Cyfanswm incwm: £11,998
Cyfanswm gwariant: £11,833

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Calderdale
  • Albania
  • Gwlad Pwyl
  • Macedonia
  • Malaysia
  • Moldofa
  • Ukrain
  • Zimbabwe

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Mehefin 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1161494 NORTHERN LIGHTS CHURCH
  • 13 Ionawr 2001: Cofrestrwyd
  • 29 Mehefin 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • RADOST (Enw gwaith)
  • RADOST-GEZIM (Enw gwaith)
  • RADOST MISSION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2018 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022
Cyfanswm Incwm Gros £4.55k £11.30k £5.06k £3.81k £12.00k
Cyfanswm gwariant £5.13k £11.61k £5.12k £3.98k £11.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 17 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 05 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 10 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2019 11 Hydref 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2019 Not Required