Hanes ariannol NATIONAL ASSOCIATION FOR GALLERY EDUCATION
Rhif yr elusen: 1087471
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £596.23k | £452.35k | £497.00k | £642.41k | £466.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £625.46k | £574.81k | £481.90k | £517.05k | £537.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £423.97k | £333.89k | £356.87k | £348.24k | £384.30k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £506.77k | N/A | N/A | £598.74k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £9.44k | N/A | N/A | £5.33k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £79.79k | N/A | N/A | £38.30k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £236 | N/A | N/A | £39 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £507.58k | N/A | N/A | £443.62k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £117.88k | N/A | N/A | £73.42k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £58.26k | N/A | N/A | £11.19k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.