ymddiriedolwyr NATIONAL ASSOCIATION FOR GALLERY EDUCATION
Rhif yr elusen: 1087471
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marianna Michael | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Peter Rigg | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Dr Vivian Ching | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Christopher David | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Laura Gabe | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Bernard Hay | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Professor Anita Taylor | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Ffion Rhys | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
Angharad Palin | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
Damien McGlynn | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
Julian Nettel | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||
Janie Nicoll | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
Andrew Lawson | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.