Ymddiriedolwyr THE ROAD HAULAGE ASSOCIATION BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 1082820

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES FRENCH | Cadeirydd | 30 May 2017 |
|
|
||||
Michael William Gough | Ymddiriedolwr | 30 October 2024 |
|
|
||||
David Scott McIntyre | Ymddiriedolwr | 30 October 2024 |
|
|
||||
Damien Powell | Ymddiriedolwr | 30 October 2024 |
|
|
||||
Laura Blair | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Neil Kelly | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Andrew Macrae | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
Mrs Lesley O'Brien | Ymddiriedolwr | 27 July 2017 |
|
|
||||
ANDREW WILLIAM ROBERT MANSON-JENKINS | Ymddiriedolwr | 05 October 2012 |
|
|
||||
Andrew Patrick Keith Boyle | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.