WEST SUSSEX MEDIATION SERVICE

Rhif yr elusen: 1084592
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of a range of mediation services, to those suffering conflicts in their lives, across West Sussex.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023

Cyfanswm incwm: £64,020
Cyfanswm gwariant: £81,737

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gorllewin Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Awst 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1202295 MEDIATION PLUS
  • 18 Ionawr 2001: Cofrestrwyd
  • 01 Awst 2024: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • HORSHAM AND DISTRICT COMMUNITY MEDIATION SERVICE (Enw blaenorol)
  • HORSHAM DISTRICT AND CRAWLEY MEDIATION SERVICE (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £75.63k £89.96k £85.06k £81.18k £64.02k
Cyfanswm gwariant £74.32k £90.15k £89.75k £86.84k £81.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £7.10k £10.10k £10.00k £5.80k £18.30k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 22 Chwefror 2024 22 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 22 Chwefror 2024 22 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 18 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 18 Hydref 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 18 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 18 Hydref 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 26 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 26 Tachwedd 2020 Ar amser