THE LATIN AMERICAN GOLDEN YEARS CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A Day Centre for Latin American older people living in London. The centre provides English classes, Latin American folk dance, guitar lessons, drawings and painting in canvass, computer lessons, handy craft and jewllery, exercise sessions, sewing sesions, transalation of documents and phone translations, housing and benefits advice sessions and trips to places of interests.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2010
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 17 Hydref 2000: Cofrestrwyd
- THE LATIN AMERICAN GOLDEN YEARS DAY CENTRE (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM HILLEARD | Cadeirydd |
|
|
|||||
MONICA URIBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PATRICIA PONS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NELLY MOSQUERA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VALERIE ELDER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GLORIA COLLAZOS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOANNE GALLAGHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROUSHANARA ISLAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MERCEDES ROJAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALBERTO ROJAS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £92.78k | £72.34k | £84.99k | £84.99k | £43.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £77.23k | £82.12k | £88.83k | £88.83k | £42.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 107 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 107 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 473 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 473 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 838 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 838 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1203 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1203 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1568 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1568 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20TH JULY 2000
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF OLD AGE OF LATIN AMERICAN ELDERLY PEOPLE LIVING IN GREATER LONDON BY PROVIDING EDUCATIONAL AND SOCIAL ACTIVITIES AND PERSONAL SUPPORT.
Maes buddion
GREATER LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE LATIN AMERICAN GOLDEN YRS CLUB
1-29 CANCELL ROAD
LONDON
SW9 6HN
- Ffôn:
- 02077930469
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window