Hanes ariannol CHURCH IN LONDON - REBUILT CHURCH OF THE HOLY SPIRIT
Rhif yr elusen: 1087577
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (263 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.73k | £17.00k | £18.07k | £20.53k | £18.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.89k | £57.92k | £59.08k | £56.94k | £18.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.