ymddiriedolwyr CHURCH IN LONDON - REBUILT CHURCH OF THE HOLY SPIRIT
Rhif yr elusen: 1087577
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (263 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUN TSUO | Cadeirydd | 19 November 2011 |
|
|
||||
Yao-Hung Koo | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Timothy Quang | Ymddiriedolwr | 10 February 2018 |
|
|
||||
Yu-liang Lee | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
ELAINE TANG | Ymddiriedolwr | 18 June 2013 |
|
|
||||
DOREEN CHIU | Ymddiriedolwr | 17 July 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.