Ymddiriedolwyr THE HIGH SHERIFFS' CRIMEBEAT AWARD (ISLE OF WIGHT)

Rhif yr elusen: 1083843
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jacqueline Anne Gazzard Cadeirydd 08 April 2024
THE FRANK AND VIRGINIA WOOD SCHOLARSHIP FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF THE MINSTER CHURCH OF SAINTS THOMAS, NEWPORT, ISLE OF WIGHT
Derbyniwyd: Ar amser
THE ISLAND COLLECTION
Derbyniwyd: Ar amser
Katie Jane Davies Ymddiriedolwr 15 April 2025
Dim ar gofnod
Nigel Alan Hartley MBE Ymddiriedolwr 08 April 2024
Brading Roman Villa Trust
Derbyniwyd: Ar amser
Graham Robert Biss Ymddiriedolwr 27 May 2022
NATURAL ENTERPRISE LTD
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROYAL ISLE OF WIGHT AGRICULTURAL SOCIETY
Derbyniwyd: 52 diwrnod yn hwyr
DAWN KIRSTEN HAIG-THOMAS Ymddiriedolwr 22 April 2021
THE DAISIE RICH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
April Newton Ymddiriedolwr 14 April 2020
Dim ar gofnod