TIVERTON UNIVERSITY OF THE THIRD AGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Educational groups
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 23 Hydref 2000: Cofrestrwyd
- TIVERTON U3A (Enw gwaith)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Ernest Warren | Cadeirydd | 18 October 2023 |
|
|
||||
Irene Louise Butler | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Robbins | Ymddiriedolwr | 27 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.52k | £4.48k | £4.27k | £4.07k | £5.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.87k | £5.32k | £6.18k | £4.77k | £5.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 SEPTEMBER 1998, AS AMENDED 25 JANUARY 2001, AS AMENDED 24 JANUARY 2002, AS AMENDED 28 FEBRUARY 2002, AS AMENDED 27 NOVEMBER 2003, AS AMENDED ON 23 MAR 2017 as amended on 27 May 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION AND PARTICULAR THE EDUCATION OF PEOPLE NOT IN GAINFUL EMPLOYMENT WHO ARE IN THEIR THIRD AGE (BEING THE PERIOD OF TIME AFTER THE FIRST AGE OF CHILDHOOD DEPENDENCE AND THE SECOND AGE OF FULL TIME EMPLOYMENT AND/OR PARENTAL RESPONSIBILITY) RESIDING IN TIVERTON, DEVON AND ITS SURROUNDING LOCALITY.
Maes buddion
TIVERTON AND ITS SURROUNDING LOCALITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
156 Blackfriars Road
London
SE1 8EN
- Ffôn:
- 020 84666139
- E-bost:
- info@u3a.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window