Hanes ariannol TEMPLE BABA BALAK NATH JI EK HAI MALAK

Rhif yr elusen: 1097065
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (46 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £52.75k £44.41k £36.30k £31.79k £30.52k
Cyfanswm gwariant £45.41k £27.68k £39.75k £45.98k £39.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A