Ymddiriedolwyr South East London Mind Limited
Rhif yr elusen: 1082972

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Choi | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
Jacqueline Otagburuagu | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
Lorraine Gordon | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
Jane Harris | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Sarah Holloway | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Moshiur Rahman | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Robert Crawford | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Chloe Rhys | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|
||||
Melissa King | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
Paula Morrison | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|
||||
Donald Burford | Ymddiriedolwr | 26 January 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.