BRITISH SOCIETY OF INTERVENTIONAL RADIOLOGY

Rhif yr elusen: 1084852
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The advancement of education in interventional radiology. Assisting with the provision of further facilities for education and research in interventional radiology

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Gwasanaethau
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Chwefror 2001: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • BSIR (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Ian James McCafferty MRCP FRCR Cadeirydd 06 November 2015
Dim ar gofnod
Dr RAGHURAM LAKSHMINARAYAN Ymddiriedolwr 09 December 2021
SWAMI VIVEKANANDA YOUTH MOVEMENT OF THE UK
Derbyniwyd: Ar amser
HULL AND EAST RIDING HINDU CULTURAL ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
BRITISH SOCIETY OF INTERVENTIONAL RADIOLOGY
Derbyniwyd: 11 diwrnod yn hwyr
Professor Robert Anthony Morgan Ymddiriedolwr 09 December 2021
BRITISH SOCIETY OF INTERVENTIONAL RADIOLOGY
Derbyniwyd: 11 diwrnod yn hwyr
Dr Ram Kasthuri Ymddiriedolwr 26 November 2020
BRITISH SOCIETY OF INTERVENTIONAL RADIOLOGY
Derbyniwyd: 11 diwrnod yn hwyr
Professor Mo Hamady Ymddiriedolwr 14 November 2019
Dim ar gofnod
Dr Philip John Haslam Ymddiriedolwr 06 November 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £288.58k £158.43k £238.89k £261.15k £0
Cyfanswm gwariant £173.47k £159.96k £185.60k £160.86k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 11 Chwefror 2025 11 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 30 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 30 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 15 Ebrill 2023 74 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 15 Ebrill 2023 74 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 02 Chwefror 2022 2 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 02 Chwefror 2022 2 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 01 Ebrill 2021 60 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

01 Ebrill 2021 60 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
BSIR Secretariat
63 Lincoln's Inn Fields
LONDON
WC2A 3JW
Ffôn:
020 7406 599804
E-bost:
office@bsir.org